Atos assinados pela Mesa Diretora
Portarias nº 018, 030, 035 a 038 e 041/2015
Portaria nº 018 de 09/01/2015 - Nomeia, para o cargo de assessor de relações parlamentares, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 80 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, a senhora Cleonice Pereira Leite de Paula, a partir de 12/01/2015.
Portaria nº 030 de 15/01/2015 - Nomeia, para o cargo de chefe de gabinete, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 87 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor Edson Mariano Martins, a partir de 15/01/2015.
Portaria nº 035 de 16/01/2015 - Nomeia, para o cargo de chefe de gabinete, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 87 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor Wiverson Roney Soares da Silva Santana, a partir de 19/01/2015.
Portaria nº 036 de 16/01/2015 - Nomeia, para o cargo de assessor de relações comunitárias, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 83 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor Carlos Cesar de Freitas, a partir de 19/01/2015.
Portaria nº 037 de 16/01/2015 - Nomeia, para o cargo de assessor de relações internas, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 81 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, a senhora Eliane Leandro Braz, a partir de 19/01/2015.
Portaria nº 038 de 16/01/2015 - Nomeia, para o cargo de assessor de relações parlamentares, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 80 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, a senhora Cleide Regina de Araújo Carvalho Gonçalves, a partir de 19/01/2015.
Portaria nº 041 de 19/01/2015 - Nomeia, para o cargo de assessor de coordenação e articulação política, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 86 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor Jocleanny Soares da Silva, a partir de 20/01/2015.