Atos Assinados pela Mesa Diretora
Portarias nº 289 a 295/17
PORTARIA Nº 289 DE 29 DE JUNHO DE 2017 Conceder, nos termos do art. 70 da Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002 e art. 48 da Portaria nº 220 de 21 de novembro de 2006, 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora senhora FABIANA JOSEFA DE SOUZA VIEIRA, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, referência 81, a partir de 27 de junho de 2017.
PORTARIA Nº 290 DE 03 DE JULHO DE 2017 O servidor LAERTE TADEU CELLI, titular do cargo de PORTEIRO, referência 3, substituirá, com base nos art. 31 e 32 da Lei Complementar n° 01 de 08 de março de 2002, o titular do cargo de CHEFE DE TRANSPORTE, referência 13, senhor MIGUEL PERES NETO, sem prejuízo de suas atribuições, no período de 03/07/2017 a 18/07/2017, por motivo de férias.
PORTARIA Nº 291 DE 03 DE JULHO DE 2017 Exonerar, a pedido, a partir de 03 de julho de 2017, o servidor senhor ROBSON VIEIRA E SILVA, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, referência 81, de provimento em comissão.
PORTARIA Nº 292 DE 04 DE JULHO DE 2017 O servidor REINALDO SALLA MARTINS, titular do cargo de TÉCNICO LEGISLATIVO, referência 9, substituirá, com base nos art. 31 e 32 da Lei Complementar n° 01 de 08 de março de 2002, o titular do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, referência V, senhora MAGDA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LIPPI, sem prejuízo de suas atribuições, no período de 10/07/2017 a 21/07/2017, por motivo de férias.
PORTARIA Nº 293 DE 04 DE JULHO DE 2017 A servidora SANDRA APARECIDA TIBURCIO, titular do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, referência V, substituirá, com base nos art. 31 e 32 da Lei Complementar n° 01 de 08 de março de 2002, o titular do cargo de ASSESSOR TÉCNICO DE SECRETARIA, referência 88, senhor VALDIR BRANDAO FERREIRA, sem prejuízo de suas atribuições, no período de 28/06/2017 a 12/07/2017, por motivo de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família.
PORTARIA Nº 294 DE 04 DE JULHO DE 2017 Exonerar, a pedido, a partir de 03 de julho de 2017, o servidor senhor EVERTON APARECIDO LIMA, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITARIAS, referência 81, de provimento em comissão.
PORTARIA Nº 295 DE 04 DE JULHO DE 2017 Nomear, para o cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 81 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, a senhora ISABEL CRISTINA FERNANDES PEGORARO, a partir de 04 de julho de 2017.