Atos Assinados pela Mesa Diretora
Portarias nºs 317 a 324/17
PORTARIA 317 de 27 de Julho de 2017: Nomear, para o cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 81 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor PAULO SERGIO DOS SANTOS, a partir de 01 de agosto de 2017.
PORTARIA 318 de 27 de Julho de 2017: Exonerar, a partir de 01 de agosto de 2017, a servidora senhora SILVANA RECUCCI NONATO, titular do cargo de ASSESSOR DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, referência 81, de provimento em comissão.
PORTARIA 319 de 27 de Julho de 2017: Exonerar, a partir de 01 de agosto de 2017, a servidora senhora SIMONE FAGUNDES DE GOUVEIA DE ARAUJO, titular do cargo de CHEFE DE GABINETE, referência 87, de provimento em comissão.
PORTARIA 320 de 27 de Julho de 2017: Nomear, para o cargo de CHEFE DE GABINETE, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 87 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, a senhora SILVANA RECUCCI NONATO, a partir de 01 de agosto de 2017.
PORTARIA 321 de 27 de Julho de 2017: Nomear, para o cargo de ASSESSOR DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 81 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, a senhora SIMONE FAGUNDES DE GOUVEIA DE ARAUJO, a partir de 01 de agosto de 2017.
PORTARIA 322 de 31 de Julho de 2017: Conceder, nos termos do art. 91-C. da Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002, 08 (oito) dias de Afastamento por Motivo de Casamento à servidora senhora ANNE CAROLINE DA SILVA SIBULA, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, referência 81, a partir de 22 de julho de 2017.
PORTARIA 323 de 31 de Julho de 2017: Exonerar, a partir de 01 de agosto de 2017, a servidora senhora FABIANA JOSEFA DE SOUZA VIEIRA, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, referência 81, de provimento em comissão.
PORTARIA 324 de 1º de Agosto de 2017: Nomear, para o cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 81 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor ROGERIO DE PAULA COSTA, a partir de 1º de agosto de 2017.