Atos Assinados pela Mesa Diretora
Portarias nºs 228 a 231 e 233 a 235/17
PORTARIA 228 de 12 de Abril de 2017: Nomear, para o cargo de ASSESSOR DE IMPRENSA, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 85 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor ERISVALDO SANTOS DE ARAUJO, a partir de 13 de abril de 2017.
PORTARIA 229 de 12 de Abril de 2017: Conceder, nos termos do art. 70 da Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002 e art. 48 da Portaria nº 220 de 21 de novembro de 2006, 03 (três) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora senhora JULIA RODRIGUES COSTA GALVANO, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES PARLAMENTARES, referência 81, a partir de 05 de abril de 2017.
PORTARIA 230 de 12 de Abril de 2017: Conceder, nos termos do art. 70 da Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002 e art. 48 da Portaria nº 220 de 21 de novembro de 2006, 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor senhor CICERO LOPES DA SILVA, titular do cargo de ASSESSOR TÉCNICO DE DIRETORIA, referência 88, a partir de 05 de abril de 2017.
PORTARIA 231 de 13 de Abril de 2017: Nomear, para o cargo de ASSESSOR DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, de provimento em comissão, com vencimentos previstos na referência 81 da escala de vencimentos dos cargos em comissão em vigor, o senhor VLADIMIR VIEIRA DE OLIVEIRA, a partir de 17 de abril de 2017.
PORTARIA 233 de 17 de Abril de 2017: Conceder, nos termos do art. 91-A da Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002 e art. 65 da Portaria nº 220 de 21 de novembro de 2006, Afastamento para Doação de Sangue ao servidor senhor HUGO LEONARDO LEMOS, titular do cargo de TELEFONISTA, referência 6, no dia 13 de abril de 2017.
PORTARIA 234 de 17 de Abril de 2017: Exonerar, a partir de 18 de abril de 2017, a servidora senhora SABRINA VIEIRA DE ANDRADE, titular do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS, referência 81, de provimento em comissão.
PORTARIA 235 de 17 de Abril de 2017: Conceder, nos termos do art. 70 da Lei Complementar nº 01 de 08 de março de 2002 e art. 48 da Portaria nº 220 de 21 de novembro de 2006, 3 (três) dias de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor senhor JORGE SANTIAGO CARVALHO SEQUEIRA, titular do cargo de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL, referência 14, a partir de 17 de abril de 2017.